Apprendre à traduire à partir d'exemples de traductions humaines.
De: Traduction automatique
Suggérer une meilleure traduction
Qualité :
Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.
styrelseordförande i företag.
company chairman.
Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
0 vice styrelseordförande i bayerska skolledarförbundet.
0 vicechairwoman of the bavarian association of headmasters and headmistresses.
Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
styrelseordförande i andreas papandreoustiftelsen. stiftelsen.
chairman of the governing board of the a. papandreou foundation.
Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
bengt wolffram, styrelseordförande i göteborgs trafikleder ab, sade: "
mr bengt wolffram, chairman of the board of göteborgs trafikleder ab, said: "
Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent
styrelseordförande i fabian society (sedan 1997).
chair, european fabian society (since 1997).
Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
styrelseordförande i vopelius chemie ag är thilo von vopelius.
mr thilo von vopelius is the chairman of the board of directors of vopelius chemie ag.
Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :
hüssamettin kavi, styrelseordförande i istanbuls handelskammare (turkiet)
mr hüssamettin kavi, chairman of the board of directors, istanbul chamber of industry (turkey)
Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
bruno clergeot är vice styrelseordförande i föreningsbanken crédit agricole brie picardie.
mr bruno clergeot is delegated chairman of the crédit-agricole in the french region of brie-picardie.
Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
arménio de figueiredo, ingenjör, styrelseordförande i Águas do zêzere e côa sa
arménio de figueiredo, engineer, chairman of the board of directors of Águas do zêzere e côa saa.fi gueiredo@adp.pt
Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
strachan heppell avgick som styrelseordförande i februari efter två perioder på posten.
strachan heppell stepped down in february as chairman of the management board after having completed two terms of office.
Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :
donald rumsfeld, försvarsminister, styrelseordförande i ett läkemedelsföretag som inköptes 1985 av monsanto .
then there is donald rumsfeld, us secretary of defence, the president of a laboratory that monsanto bought in 1985.
Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :
styrelseordförande i dc (19891992). v ledamot av italienska deputeradekammaren (19631994 och sedan 1996).
chairman of the national council of the dc (19891992). Φ member of the italian parliament (1963-1994 and since 1996).
Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
andelen kvinnliga styrelseordförande i de större företagen minskade till och med till 3,2 procent i januari 2012 från 3,4 procent år 2010.
the number of women chairing major company boards has even declined, falling to 3.2% in january 2012 from 3.4% in 2010.
Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
företag nummer 3 hävdade enbart att kapitalet hämtats från närstående företag som tillhörde företagets styrelseordförande i form av lån som hade betalats tillbaka inom ett par månader.
indeed, company 3 merely stated that the capital was sourced from related companies belonging to the chairman of company 3 through loans which were repaid within a few months.
Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
transatlantiska partner: neville isdell, styrelseordförande i coca-cola company, och niall fitzgerald, styrelseordförande i reuters group plc.
transatlantic partners, neville isdell, chairman of the coca-cola company, and niall fitzgerald, chairman of the reuters group plc.
Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
minister för miljö och städer (1993). styrelseordförande i "associazione nazionale comuni italiani" (19951999).
environment and urban areas minister (1993).
Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent
när det gäller den första frågan noterade kommissionen vid inledandet av granskningsförfarandet att bts aktieägare, på förslag från slovakiens ministerium för transporter, post och telekommunikation, utsåg en ny styrelseordförande i bts den 22 oktober 2007.
as regards the first question, the commission observed in the opening of the investigation that on 22 october 2007 bts shareholders, acting on a proposal from the ministry of transport, posts and telecommunications of the slovak republic, appointed the new chairman of the bts board of directors.
Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
martha simantonl har varit styrelseordförande vid centret för förnyelsebar energi (cres) i aten i grekland sedan januari 1997 och vice styrelseordförande i grekiska forat för förnyelsebara energikällor (elfores).
(cres) in athens. greece, since january 1997 and guests about water conservation. tion.
Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
de informerades även av den franska ministern om utarbetandet av en skatt på finansiella transaktioner i frankrike och av den österrikiska ministern i hennes roll som styrelseordförande i europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (ebrd) om urvalsprocessen för en ny ebrd-ordförande.
they were also informed by the french minister of the preparation of a financial transaction tax in france, and by the austrian minister, in her capacity as chairperson of the board of governors of the european bank for reconstruction and development (ebrd), of the selection process for a new ebrd president.
Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
"meddelande från kommissionen: att främja lärlingsutbildning i europa " (kom(97) 300 slutlig) och "förslag till rådets beslut om främjandet av europeiska banor för varvad utbildning och lärlingsutbildning " (kom(97) 572 slutlig - 97/0321 syn) föredragande: axel endlein (d), styrelseordförande i förvaltningsdistriktet (kreis) northeim, ordförande i de tyska förvaltningsdistriktens kongress
communication from the commission on: towards a europe of knowledge (com(97) 563 final) (cdr 432/97 fin). rapporteur: mr bodfish (uk), vice-president of the committee of the regions, deputy leader of brighton and hove unitary authority, chairman of the sussex police authority
Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent