プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。
agneta granberg,
ms agneta granberg,
最終更新: 2014-10-19
使用頻度: 1
品質:
agneta bladhvaltiosihteeri, opetusministeriö
ms agneta bladhstate secretary to the minister for education
最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:
agneta bladhvaltiosihteeri, opetusministerin avustaja
ms agneta bladhstate secretary to the minister for education
最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:
agneta karlssonvaltiosihteeri, työ- ja sosiaaliministeriö
state secretary, ministry of social security
最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:
helene lööw / agneta lindelöf*2
mrs helene lööw / mrs agneta lindelöf*2
最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:
agneta lipkin, norrbottens läns landsting,
ms agneta lipkin, norrbottens läns landsting,
最終更新: 2014-10-19
使用頻度: 1
品質:
agneta karlsson valtiosihteeri opetus- ja kulttuuriministeriössä
ms agneta karlsson state secretary, ministry of education and culture
最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:
agneta karlsson valtiosihteeri, opetus- ja tiedeministeriö
ms agneta karlsson state secretary, ministry of education and science
最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:
carl fredrik graf, halmstads kommun, agneta granbergin tilalle,
mr carl fredrik graf, halmstads kommun, in place of ms agneta granberg,
最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:
agneta lipkin, norrbottens läns landsting, christina tallbergin tilalle,
ms agneta lipkin, norrbottens läns landsting, in place of ms christina tallberg,
最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:
agneta bladh väitteli valtio-opin tohtoriksi tukholman yliopistossa vuonna 1998.
agneta bladh holds a phd in political science from stockholm university (1988).
最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:
tämän keskeisen tehtävän lisäksi muut eu:n käännöspalvelut pyysivät cieq:n puheenjohtajaa agneta rehderiä esittelemään käännösten laadun arvioimista koskevat cieq:n suuntaviivat.
besides this key activity, ms agneta rehder, president of cieq, was invited by the other eu translation services to present cieq’s guidelines for the evaluation of translation quality.
最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:
alueiden komiteassa on vapautunut seitsemän varajäsenen paikkaa lena celionin, agneta granbergin, ulla norgrenin, endrick schubertin, catarina segersten-larssonin, christina tallbergin ja Åsa Ögrenin erottua.
seven alternate members’ seats on the committee of the regions have become vacant following the resignations of ms celion, ms granberg, ms norgren, mr schubert, ms segersten-larsson, ms tallberg and ms Ögren.
最終更新: 2014-10-19
使用頻度: 1
品質: