전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.
mme christina tallberg
christina tallberg
마지막 업데이트: 2017-04-08
사용 빈도: 1
품질:
mme christina tallberg,
sig.ra christina tallberg,
마지막 업데이트: 2014-10-19
사용 빈도: 1
품질:
= mme ann beskow en remplacement de mme christina tallberg ;
= la sig.ra ann beskow in sostituzione della sig.ra christina tallberg;
마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1
품질:
= mme christina tallberg en remplacement de mme monica andersson ;
= la sig.ra christina tallberg in sostituzione della sig.ra monica andersson;
마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 1
품질:
mme christina tallberg, ledamot i kommunfullmäktige, tyresö kommun (changement de mandat).
la sig.ra christina tallberg, ledamot i kommunfullmäktige, tyresö kommun (cambiamento del mandato).
마지막 업데이트: 2017-04-25
사용 빈도: 2
품질:
deux sièges de suppléants sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de mmes catarina segersten-larsson et christina tallberg,
due seggi di supplente sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati della sig.ra catarina segersten-larsson e della sig.ra christina tallberg,
마지막 업데이트: 2014-10-19
사용 빈도: 1
품질:
1) adopté par la commission 7 en date du 1er octobre 1998 (m. muÑoa ganuza et mme tallberg, rapporteurs);
visto il progetto di parere formulato dalla commissione 7 il i(relatori: muÑoa ganuza e tallberg);
마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:
sept sièges de suppléants du comité des régions sont devenus vacants à la suite des démissions de mme celion, de mme granberg, de mme norgren, de m. schubert, de mme segersten-larsson, de mme tallberg et de mme Ögren.
sette seggi di supplente del comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni della sig.ra celion, della sig.ra granberg, della sig.ra norgren, del sig. schubert, della sig.ra segersten-larsson, della sig.ra tallberg e della sig.ra Ögren.
마지막 업데이트: 2014-10-19
사용 빈도: 1
품질: