İnsan çevirisi örneklerinden çeviri yapmayı öğrenmeye çalışıyor.
Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.
był kamerlingiem kolegium kardynalskiego w latach 1695-1696.
В 1695-1696 годах являлся членом коллегии кардиналов.
Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:
od 12 czerwca 2014 sprawuje funkcję protodiakona kolegium kardynalskiego.
Кардинал-протодьякон с 12 июня 2014.
Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:
od 21 lutego 2011 do 12 czerwca 2014 sprawował funkcję protodiakona kolegium kardynalskiego.
Кардинал-протодьякон с 21 февраля 2011 по 12 июня 2014.
Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:
5 marca 1973 powołany do kolegium kardynalskiego z tytułem prezbitera santa maria in vallicella przez pawła vi.
Кардинал-священник с титулом церкви "s. maria in vallicella" с 5 марта 1973.
Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor