İnsan çevirisi örneklerinden çeviri yapmayı öğrenmeye çalışıyor.
Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.
ms auli hyvÄrinen,
na qualidade de membro suplente:
Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:
ms auli hyvÄrinen, keminmaan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsen, as an alternate member in place of mr ossi martikainen,
auli hyvÄrinen, keminmaan kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsen, na qualidade de membro suplente, em substituição de ossi martikainen,
Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:
eero juho hyvärinen (april 27, 1890 – may 27, 1973) was a finnish gymnast who competed in the 1912 summer olympics.
eero hyvärinen (kontiolahti, 27 de abril de 1890 — lahti, 27 de maio de 1973) foi um ginasta finlandês que competiu em provas de ginástica artística pela nação.
Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:
four members' seats on the committee of the regions have become vacant following the resignation of ms auli hyvÄrinen and ms elina lehto-hÄggroth and following the end of mandate of mr risto ervelÄ and mr risto koivisto.
vagaram quatro lugares de membro do comité das regiões na sequência da renúncia ao mandato de auli hyvÄrinen e elina lehto-hÄggroth e do termo do mandato de risto ervelÄ e risto koivisto.
Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:
"==season to season====managers==* markku kekäläinen (1994–95)* ilkka hyvärinen (1994–95)* markku kekäläinen (1996)* anssi leino (1996)* esa kuusisto (1997)* boguslaw hajdas (1998)* juha-pekka nuutinen (1999)* heikki nurmi (2000)* matti lahtinen (2001–02)* ari kautto (2003–05)* markku kekäläinen (2005)* ville priha (jan 2006–dec 09)* kari martonen (jan 2010–jun 13)* juha pasoja (jun 2013–)==references====external links==*official website
== elenco atual ==== jogadores de destaque ==* janne korhonen* ville lehtinen* mikko manninen* markus paija* juha pasoja* tomi petrescu* touko tumanto* Ǵorǵi hristov* babatunde wusu* nam ik-kyung* adailton dos santos* eero markkanen==técnicos==* markku kekäläinen (1994-95)* ilkka hyvärinen (1994-95)* markku kekäläinen (1996)* anssi leino (1996)* esa kuusisto (1997)* boguslaw hajdas (1998)* juha-pekka nuutinen (1999)* heikki nurmi (2000)* matti lahtinen (2001-02)* ari kautto (2003-05)* markku kekäläinen (2005)* ville priha (2006-09)* kari martonen (2010-2013)* juha pasoja (2013-)== ligações externas ==
Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor