来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。
daniel nicoletti
daniel nicoletti
最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:
nicoletti (it-i)
paolo nicoletti (it – i)
最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:
mr nicoletti (it – i)
nicoletti (it – i)
最后更新: 2017-04-06
使用频率: 2
质量:
mr paolo nicoletti (gr.
paolo nicoletti (gr.
最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:
a. nicoletti director-general
kommissionens næstformand
最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:
(c) 2008-2009 daniel nicoletti
(c) 2008- 2009 daniel nicoletti
最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:
i – lt) replaced mr paolo nicoletti (gr.
i – lt) afløser paolo nicoletti (gr.
最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:
i – it), replacing mr paolo nicoletti (gr.
i – it) som afløser for paolo nicoletti (gr.
最后更新: 2017-04-06
使用频率: 2
质量:
a. nicoletti director-general for credit and investments
a. nicoletti generaldirektør for lån og investering i
最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:
he succeeds mr antonino nicoletti, who resigned in september.
han afløste antonino nicoletti, som var udtrådt af kommissionens tjeneste i begyndelsen af september.
最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:
antonino nicoletti, director-general for credit and investments
antonino nicoletti, generaldirektør for lån og investering
最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:
mr pezzini (rule 62 - mr nicoletti) (i-it)
pezzini (art. 62 – nicoletti) (i-it)
最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:
mr m. pezzini (rule 62 - nicoletti) (i-it)
pezzini (art. 62 for nicoletti) (i-it)
最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:
mr marco felisati to replace mr paolo nicoletti, proposed by the italian government,
marco felisati som efterfølger for paolo nicoletti, efter indstilling fra den italienske regering
最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:
an italian member’s seat on the committee has fallen vacant following the resignation of mr paolo nicoletti,
en plads som italiensk medlem af ovennævnte udvalg er blevet ledig efter paolo nicolettis fratræden —
最后更新: 2014-10-19
使用频率: 1
质量:
mr marco felisati is hereby appointed a member of the european economic and social committee in place of mr paolo nicoletti for the remainder of the latter’s term of office, which runs until 20 september 2010.
marco felisati beskikkes som medlem af det europæiske Økonomiske og sociale udvalg som efterfølger for paolo nicoletti for den resterende del af dennes mandatperiode, dvs. indtil den 20. september 2010.
最后更新: 2014-10-19
使用频率: 1
质量: