来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。
resigned
eroaminen
最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:
it has resigned.
se on eronnut.
最后更新: 2014-02-06
使用频率: 6
质量:
iii - sk) had resigned.
3 – sk) on eronnut toimesta.
最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:
i - fr), who had resigned.
(ryhmä i – fr) tilalle.
最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:
2, germany, who had resigned.
kesäkuuta 2005 lähtien.
最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:
rapporteur: mr wuermeling – resigned
esittelijä: joachim wuermeling – eronnut
最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:
the prime minister has resigned.
pääministeri on eronnut.
最后更新: 2014-02-01
使用频率: 1
质量:
he later resigned, of course.
pyrimme menettelysääntöihin, jotka olisivat teidän tulkintanne mukaiset.
最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:
the home affairs minister has resigned.
sisäministeri on eronnut.
最后更新: 2012-03-21
使用频率: 5
质量:
replaced mr karl schweitzer, who resigned.
jäseneksi toimestaan luopuneen karl schweitzerin tilalle.
最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:
rapporteur (resigned): mr morgan (gr.
esittelijä: peter morgan (eroava jäsen) (i–uk)
最后更新: 2017-04-06
使用频率: 2
质量:
he honoured this undertaking and he resigned.
näin hän toimi.
最后更新: 2014-02-06
使用频率: 4
质量:
replaced mr christian jacob, who resigned.
jäseneksi toimestaan luopuneen christian jacobin tilalle.
最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:
at least in germany ministers have resigned.
saksassa sentään ministereitä on eronnut virasta.
最后更新: 2012-03-21
使用频率: 5
质量:
in austria, mr haider resigned on 1 may.
jörg haider väistyi puoluejohdosta toukokuun 1. päivänä itävallassa.
最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:
replaced mr bernard r. tapie, who resigned.
► jäseneksi toimestaan luopuneen bernard r.tapien tilalle.
最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:
accepting collective responsibility, the commission then resigned.
ja tämän komission kollektiivisen vastuun perusteella komissio on eronnut.
最后更新: 2012-02-29
使用频率: 3
质量:
replaced mrs maría jesús aramburu del rio, who resigned.
■ jäseneksi toimestaan luopuneen maria jesús aramburu del rlÖn tilalle.
最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:
he resigned from the centre' s management board voluntarily.
hän erosi vapaaehtoisesti keskuksen hallintoneuvostosta.
最后更新: 2012-03-21
使用频率: 3
质量:
ii–de) replacing mr wilfried woller, who had resigned.
egbert biermannin (ryhmä ii – de) eroavan jäsenen wilfried wollerin tilalle.
最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量: