Обучается переводу с помощью примеров, переведенных людьми.
Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.
wer ist
whois
Последнее обновление: 2011-10-23
Частота использования: 1
Качество:
wer ist er?
qui est-il ?
Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 3
Качество:
wer ist wer...?
qui est qui...?
Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:
wer ist meldepflichtig
qui doit notifier
Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 1
Качество:
wer ist verantwortlich?
qui est responsable ?
Последнее обновление: 2017-04-25
Частота использования: 5
Качество:
"wer ist voldemort?"
"qui est valdemort".
Последнее обновление: 2014-10-20
Частота использования: 1
Качество:
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование
wer ist das zielpublikum?
quel est le public visé?
Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:
»wer ist ein christ?«
-- qu’est-ce qu’un chrétien?
Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:
wer ist daran schuld?
a qui la faute ?
Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:
1.1 wer ist versichert?
qui est est assuré assuré
Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 3
Качество:
»wer ist dieser halunke?«
« qu’est-ce que c’est que ce maraud ? »
Последнее обновление: 2014-07-30
Частота использования: 1
Качество:
am 19. dezember 2007 ist pierre michel joana als leiter der mission zurückgetreten.
le 19 décembre 2007, pierre michel joana a remis sa démission comme chef de la mission susvisée.
Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:
seit januar 1994 ist pierre bismuth vizepräsident für personal von schlumberger limited und hatte vorher unternehmensintern verschiedene positionen in paris (1975-78 und 1980-81), singapur (1978-80), tokio (1982-85), kalifornien (1985-89 ) und new york (seit 1989) inne.
pierre bismuth est vice-président des ressources humaines de schlumberger limited depuis janvier 1994. il a occupé plusieurs fonctions à paris (1975-78 et 1980-81), singapour (1978-80), tokyo (1982-85), en californie (1985-89) et à new york (depuis1989).
Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество: